Hanes ariannol WOOLSTONE PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1043438
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.43k | £69.62k | £66.02k | £71.23k | £73.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.83k | £65.79k | £64.48k | £73.94k | £105.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £49.43k | £52.38k | £54.76k | £66.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.