Hanes ariannol THE FAIRTRADE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1043886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.21m | £11.98m | £11.90m | £11.52m | £12.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.23m | £11.18m | £11.75m | £11.59m | £12.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.00k | N/A | £331.00k | £375.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £135.00k | £861.00k | £144.00k | £374.00k | £208.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.07m | £11.11m | £11.75m | £8.80m | £12.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £208.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £3.00k | £2.00k | £0 | £12.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.35m | £445.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.00k | £81.00k | £0 | £165.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.75m | £10.68m | £11.41m | £11.30m | £12.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £474.00k | £507.00k | £334.00k | £290.00k | £255.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £89.00k | £104.00k | £74.00k | £112.00k | £96.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £598.00k | £802.00k | £824.00k | £873.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.