ymddiriedolwyr THE FAIRTRADE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1043886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean O'Neill | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Sarah King | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Dr Stephanie Barrientos | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
George Kporye | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Titus Pinto | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Keri John Elborn | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||
Kerry Jane Smith | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||
Anita Chandraker | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||
Simon Wright | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
DAVID PATERSON | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Alison Marshall | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.