Dogfen lywodraethu THE COCHRANE COLLABORATION
Rhif yr elusen: 1045921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/04/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/10/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 DEC 2016 as amended on 16 Dec 2020 as amended on 16 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND PRESERVATION OF PUBLIC HEALTH THROUGH THE PREPARATION, MAINTENANCE AND PROMOTION OF THE ACCESSIBILITY OF SYSTEMATIC REVIEWS OF THE EFFECTS OF HEALTH CARE OR ANY OTHER CHARITABLE ACTIVITIES, FOR THE PUBLIC BENEFIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.