ymddiriedolwyr GREENFORD AND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1046044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN DAVID CHICK | Cadeirydd | 28 June 2003 |
|
|||||
JAYANTI SOLANKI | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Jenna Chick | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Viya Bimal Shah | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Michael Kiley | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||
Gangaveer Hunjan | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Pound | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
RICHARD WILLIAM FOX | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|||||
BRYAN KEITH PAYNE | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|||||
ANDREW KEITH NORMAN | Ymddiriedolwr | 28 June 2003 |
|
|||||
PAUL GRAHAM MELHUISH | Ymddiriedolwr | 01 April 1996 |
|
|
||||
MARIAN CATHERINE MELHUISH | Ymddiriedolwr | 01 April 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.