ymddiriedolwyr CARY-MUFULIRA COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1047556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIL CARROLL | Cadeirydd | 21 May 2013 |
|
|
||||||||
Jaqueline Elizabeth Andrews | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||||||
Stephen John Curtis | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||||||
Elizabeth Joy Cross | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||||||
Amanda Davis | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||||||
ANN COOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Laura Tilling | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.