ymddiriedolwyr BARCA - LEEDS
Rhif yr elusen: 1048996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma O'Kerry | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||||
Alissia Deane | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||||
Julian Pearce | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||||
Stephen Stothart | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Gordon Sinclair Dr | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Caroline Gruen Councillor | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||||
Barbara Newton | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||||
Dr Douglas Martin | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||||
David Foxton | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||||
ROBERT STUBBS | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|
||||||
Sir John Battle | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
STEWART PAUL FIRTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.