ymddiriedolwyr YMCA DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1049904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreea Tudor | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Venerable Matthew Trick | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Katherine Henshaaw | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Christopher William Judson | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Josephine Margaret Summers | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Rev Julian Hollywell | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||
Joanna Cordon | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Julian Smith | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Karen Brierley | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Susan Jayne Bradley | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.