Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF ACCOUNTING TECHNICIANS
Rhif yr elusen: 1050724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.54m | £31.63m | £29.37m | £32.28m | £32.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.77m | £30.61m | £25.84m | £25.35m | £29.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £538.50k | £558.76k | £443.43k | £675.66k | £951.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.25m | £30.30m | £27.63m | £30.91m | £30.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £239.50k | £223.02k | £157.93k | £212.78k | £231.16k | |
|
Incwm - Arall | £513.04k | £546.42k | £1.13m | £480.08k | £586.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.80m | £29.72m | £25.07m | £24.67m | £28.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £199.48k | £190.51k | £212.67k | £240.39k | £252.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £573.90k | £514.20k | £339.43k | £375.81k | £545.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £199.48k | £190.51k | £212.67k | £240.39k | £252.46k | |
|
Gwariant - Arall | £770.36k | £701.97k | £555.86k | £446.45k | £711.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.