Dogfen lywodraethu The African People's Historical Monument Foundation (Black Cultural Archives) Limited
Rhif yr elusen: 1051087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12TH OCTOBER 1995. as amended on 30 Jan 2017 as amended on 31 Jan 2019 as amended on 06 Feb 2020 as amended on 30 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED--IN PRACTICE UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.