Hanes ariannol THE CALNE SPORTS CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1051838
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43k | £1.43k | £771 | £220 | £240 | |
|
Cyfanswm gwariant | £600 | £600 | £825 | £525 | £750 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.