Hanes ariannol WORTHING ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1053118
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.94k | £2.28k | £1.11k | £1.13k | £1.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79k | £2.16k | £2.31k | £1.99k | £1.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.