ymddiriedolwyr THE LONDON BUS PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1053383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Duff | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Aaliah Haq | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Mark Yexley | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Paul Sainthouse | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|||||
Richard Telling | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Leon Daniels | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.