Hanes ariannol EAST LONDON DANCE
Rhif yr elusen: 1053735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £721.55k | £804.24k | £1.50m | £1.49m | £813.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.32k | £555.29k | £617.89k | £791.79k | £940.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £87.48k | £105.00k | £105.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £188.63k | £92.25k | £128.66k | £0 | £332.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £276.80k | £267.14k | £421.68k | £0 | £535.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £100 | £489 | £834 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £280.08k | £320.40k | £404.80k | £0 | £209.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £120 | £153 | £43 | £0 | £16.81k | |
|
Incwm - Arall | £164.42k | £216.06k | £674.80k | £0 | £51.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £544.93k | £499.32k | £559.45k | £725.81k | £868.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.39k | £55.92k | £52.86k | £65.97k | £71.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.76k | £15.89k | £18.18k | £22.21k | £15.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £45 | £5.58k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.