Hanes ariannol Citizens Advice Somerset
Rhif yr elusen: 1054134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.21k | £539.41k | £881.28k | £1.04m | £949.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £543.62k | £533.57k | £796.83k | £951.50k | £894.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £265.97k | £210.05k | £217.85k | £256.83k | £300.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £275.85k | £6.58k | £237.48k | £223.59k | £34.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94 | £51 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £297.06k | £531.43k | £643.35k | £816.46k | £911.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £185 | £1.36k | £444 | £433 | £3.82k | |
|
Incwm - Arall | £20 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £543.62k | £533.57k | £796.83k | £951.50k | £894.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.14k | £4.63k | £5.20k | £1.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.