Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE RURAL COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1054282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £668.05k | £618.02k | £1.53m | £1.59m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £673.55k | £621.28k | £1.20m | £1.43m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.38k | £36.10k | £36.10k | £36.10k | £36.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £374.77k | £373.66k | £344.04k | £329.10k | £1.54m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £678 | £39 | £477.15k | £864 | £66.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.51k | £67.75k | £53.69k | £20.45k | £67.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £619.82k | £539.42k | £992.67k | £1.55m | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.76k | £10.54k | £8.97k | £8.62k | £18.47k | |
|
Incwm - Arall | £285 | £275 | £0 | £1.60k | £67.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £646.83k | £582.10k | £1.16m | £1.39m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.72k | £39.17k | £35.61k | £37.26k | £23.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.91k | £13.79k | £138.64k | £45.29k | £32.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.14k | £4.63k | £0 | £12.67k | £29.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.