Hanes ariannol STUDIO 3 ARTS
Rhif yr elusen: 1054793
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £690.68k | £708.15k | £708.83k | £1.14m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £609.81k | £603.25k | £694.86k | £744.91k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £164.00k | £99.00k | £180.17k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.00k | £30.00k | £459.40k | £543.00k | £36.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £602.79k | £564.15k | £488.18k | £1.11m | £2.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35 | £274 | £140 | £150 | £39 | |
|
Incwm - Arall | £87.86k | £143.72k | £220.65k | £27.64k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £498.12k | £603.25k | £694.86k | £744.91k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.52k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.86k | £0 | £0 | £8.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.17k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.