Hanes ariannol WYMONDHAM DAY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1055765
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.80k | £88.20k | £82.68k | £56.25k | £13.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.51k | £106.85k | £107.66k | £99.11k | £17.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.21k | £40.55k | £32.73k | £20.37k | £10.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.