Hanes ariannol AHAVAS SHALOM TRUST
Rhif yr elusen: 1056294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £448.12k | £80.69k | £230.98k | £760.99k | £685.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £466.88k | £81.87k | £258.22k | £702.93k | £602.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £748.43k | £665.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £7.70k | £12.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £2 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £4.87k | £7.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £696.36k | £600.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £6.57k | £2.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.50k | £1.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £281.02k | £128.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.