ymddiriedolwyr THE ACADEMY OF MEDICAL ROYAL COLLEGES
Rhif yr elusen: 1056565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Kamila Hawthorne | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Bernard Chang | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Jeanette Dickson | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Dr Daniele Bryden | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Graham Richard Elliot Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
David Francis Stout | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Professor Andrew Howard Eric Eder | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Helen Harkness | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.