ymddiriedolwyr LEEK U3A
Rhif yr elusen: 1057461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Jones | Cadeirydd | 17 April 2019 |
|
|
||||
Robert Philip Roche | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Sheila Abbott | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Carol Sheldon | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||
IAN CANTRILL | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|||||
Dawn Thomas | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Ann Baxter | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.