ymddiriedolwyr DYSPRAXIA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1058352
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN LEVY | Cadeirydd | 02 July 2022 |
|
|
||||
Amanda Danells-Bewley | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Emma Jayne Long | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
John Macklin | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Charles Elliott | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|||||
Steven Duckworth | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Matt Devonshire | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
||||
SALLY PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.