ymddiriedolwyr THE GERALD COKE HANDEL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1058589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr George Kennaway | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|||||
WALTER RUDELOFF | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
SYLVIA RUTH LEVI | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
HELEN FAULKNER | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|||||
PETER MENZIES SMAILL | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||
Rahul Prasad Narain Sinha | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN POTT COTTON | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
SARAH JANE BARDWELL | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|||||
MICHAEL BURDEN | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.