ymddiriedolwyr THE SINFONIA OF BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1059325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Walter Lovell-Huckle | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
JANET LOUISE POLACK | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||
Dr Rachel Alison Quick | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Joseph Keir Roberts | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
SUSAN JENNIFER GREGORY | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Lesley Katherine Morson | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Claire Victoria Burnell | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||
Joanna Jane Forbes | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|||||
Bartholomew Oliver Shirm | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.