Hanes ariannol THE JOHN S FAFALIOS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1059486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.70m | £1.95m | £516.74k | £4.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.76m | £2.05m | £611.90k | £104.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £1.69m | £1.94m | £511.05k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.11k | £9.04k | £5.86k | £5.69k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.75m | £2.04m | £605.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.47k | £5.67k | £5.77k | £5.91k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.08k | £21.86k | £15.08k | £10.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.13m | £1.73m | £2.02m | £595.11k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.47k | £5.67k | £5.77k | £5.91k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.