ymddiriedolwyr WALES MILLENNIUM CENTRE
Rhif yr elusen: 1060458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Swinburn | Cadeirydd | 25 November 2015 |
|
|
||||||||||||
Julie-Ann Haines | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Rhodri William Talfan Davies | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||||||||||
Amit Kachawaha | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||||||||||
Nicky Goulder | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||||||||||
Joanna Rees | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||||||||||
Rita Singh | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||||||||||
Geraint Anderson | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||||||||||
Dr CAROL BELL | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.