Hanes ariannol AL-NOOR FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1061120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.58m | £1.16m | £818.91k | £758.42k | £3.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.06m | £888.02k | £837.18k | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.00k | £12.63k | £16.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.70m | £146.55k | £54.39k | £211.16k | £280.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £210.19k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £674.50k | £825.74k | £465.43k | £315.73k | £300.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £115.57k | £191.73k | £274.74k | £0 | £238.50k | |
|
Incwm - Arall | £95.91k | £0 | £24.36k | £21.34k | £2.48m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £952.34k | £826.48k | £744.44k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.97k | £107.13k | £61.54k | £59.80k | £101.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.77k | £7.16k | £8.18k | £8.93k | £8.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £32.95k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.