ymddiriedolwyr THE ROYAL ALBERT AND ST SWITHUN'S HOMES
Rhif yr elusen: 201687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM JAMES SIMPSON MBE | Cadeirydd | 22 April 2013 |
|
|
||||||||
Timothy John Clarke Mr | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||||||
Sheila Major | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||||||
Sandra Bannister | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||||||
Councillor Steve John MacKay | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|
||||||||
COUNCILLOR L DENHAM | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|||||||||
MARTIN ARMSDEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||||||
MIKE ELLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
HEDLEY BURTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BEVERLEY ANN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
BRIAN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.