Hanes ariannol TAUNTON HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 202120
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.76k | £628.63k | £682.25k | £699.84k | £1.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £506.70k | £586.10k | £748.82k | £671.49k | £8.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £438.26k | £455.68k | £473.26k | £492.61k | £750.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167.50k | £172.94k | £208.99k | £207.23k | £295.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £69 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £499.18k | £570.97k | £730.05k | £652.55k | £8.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £10.99k | £20.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.92k | £7.23k | £7.32k | £6.00k | £14.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £27.40k | £18.15k | £28.59k | £100.41k | £18.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £600 | £7.91k | £11.45k | £10.99k | £20.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.95k | £14.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.