Hanes ariannol THE BEWDLEY CHARITY
Rhif yr elusen: 202496
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/11/2006 | 15/11/2007 | 15/11/2008 | 15/11/2009 | 15/11/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201 | £238 | £212 | £215 | £217 | |
|
Cyfanswm gwariant | £200 | £200 | £200 | £200 | £200 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.