Hanes ariannol THOMAS HICKMAN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 202973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £879.81k | £875.88k | £842.85k | £663.21k | £764.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £840.85k | £720.69k | £686.79k | £532.11k | £742.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £205.60k | £219.46k | £210.45k | £201.08k | £214.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £622.00k | £650.80k | £630.56k | £462.13k | £462.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £753.67k | £608.65k | £645.87k | £520.75k | £719.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.18k | £112.04k | £40.93k | £11.36k | £22.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.91k | £56.98k | £58.80k | £60.68k | £62.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £58.55k | £40.64k | £65.75k | £24.88k | £135.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.18k | £112.04k | £40.93k | £11.36k | £22.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.