ymddiriedolwyr TEWKESBURY ALMSHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 203488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (210 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tudor Jeffreys | Cadeirydd | 10 January 2012 |
|
|||||
Nancy Oakes | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Joanne Raywood | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
John Anthony Parkes | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Stuart Rankine Hutchinson | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Monk | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
DEREK JOHN HARBOTTLE | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|||||
PAUL DAVID HUNSTON | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|||||
RODGER HODGES | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.