ymddiriedolwyr QUY POOR'S OR COMMON FEN
Rhif yr elusen: 203717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Jane Conroy | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||||
Emily Williams | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|||||||
James Heckford | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||||
Eva Dangerfield | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||||
Martin Baker | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Matthew Asplin | Ymddiriedolwr | 02 June 2003 |
|
|
||||||
MR BILL WATTS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.