Hanes ariannol CAMBRIDGE PAST, PRESENT & FUTURE
Rhif yr elusen: 204121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £722.25k | £649.75k | £768.72k | £2.50m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.62k | £637.40k | £581.26k | £883.80k | £993.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.70k | £17.68k | £14.12k | £400.13k | £39.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £107.59k | £196.97k | £309.57k | £1.61m | £445.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.20k | £61.93k | £69.89k | £105.35k | £88.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £252.99k | £256.33k | £262.54k | £294.21k | £304.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £123.04k | £126.96k | £122.39k | £134.42k | £144.00k | |
|
Incwm - Arall | £175.44k | £7.57k | £4.34k | £359.59k | £86.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.03k | £16.18k | £60.28k | £605.11k | £11.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £578.53k | £613.95k | £553.32k | £680.98k | £861.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.10k | £23.45k | £27.94k | £30.40k | £45.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.30k | £52.35k | £60.81k | £55.29k | £28.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £86.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.78k | £10.17k | £12.05k | £12.85k | £11.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £172.43k | £86.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.