ymddiriedolwyr CAMBRIDGE AID
Rhif yr elusen: 204327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL LIMMER | Cadeirydd | 13 May 2016 |
|
|
||||
Maria Esther Lamb | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Karen Sheila Gower Isaac | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Ken Smith | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
LAUREN JANE ALLIN | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Dr Anna Stevenson | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Rachel Kay Norridge | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|||||
Susan Anne Gilbey | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
RACHEL JANE WINTER | Ymddiriedolwr | 02 March 2018 |
|
|
||||
Paul Alastair Ray | Ymddiriedolwr | 11 August 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.