ymddiriedolwyr HEADINGTON PARISH CHARITY
Rhif yr elusen: 205632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DARREN William MCFARLAND | Cadeirydd | 12 June 2012 |
|
|||||||
Christopher Smowton | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||||
Dr Jane Ellen Elizabeth Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Malcolm John Stracey Nichols | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||||
RICHARD GLEDHILL | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|||||||
MARY Ruth CLARKSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.