ymddiriedolwyr THE LONDON SOCIETY
Rhif yr elusen: 206270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (154 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leanne Tritton | Cadeirydd | 05 July 2021 |
|
|
||||
Yusuf Erol | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Delmar | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Alpa Depani | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Diane Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Barry Coidan | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Dave Hill | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Lucy Smith | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
Eric Sorensen | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|||||
Nick McKeogh | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
MARK BENTLEY PRIZEMAN | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.