Hanes ariannol THE DULVERTON TRUST
Rhif yr elusen: 206426
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £1.50m | £1.45m | £1.76m | £2.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.35m | £3.22m | £3.71m | £2.94m | £3.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.15m | £1.50m | £1.45m | £1.76m | £2.58m | |
|
Incwm - Arall | £125 | £132 | £145 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.01m | £2.88m | £3.36m | £2.64m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.16k | £19.71k | £20.30k | £20.34k | £27.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.01m | £2.88m | £3.36m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.12k | -£8.36k | -£8.56k | -£55.18k | -£8.33k | |
|
Gwariant - Arall | £312.24k | £331.26k | £337.67k | £338.28k | £356.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.