Hanes ariannol WOMEN'S ROYAL NAVAL SERVICE BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 206529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £534.15k | £321.19k | £260.32k | £320.64k | £173.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £413.09k | £329.92k | £293.96k | £311.60k | £340.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £369.59k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £344.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £354.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.74k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.45k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.