ymddiriedolwyr THE NATIONAL BENEVOLENT SOCIETY OF WATCH AND CLOCK MAKERS
Rhif yr elusen: 206750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD CARL NEWMAN | Cadeirydd | 06 October 2016 |
|
|||||
Robert Woolgar Wren FBHI | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|||||
Camilla Szymanowska | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Patrick Sheehan | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Luke Graham Gleave | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
PAUL ROBERSON | Ymddiriedolwr | 24 June 2011 |
|
|||||
KEITH ANGLISS FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH CRANDON GILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ADELE LEONARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL FRANK CRADOCK LVO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT ANDREW BALL LVO FBHI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.