Hanes ariannol ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 207544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.77m | £340.66m | £261.01m | £236.78m | £313.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.25m | £332.11m | £250.41m | £213.62m | £309.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.11m | £16.55m | £26.13m | £25.95m | £7.59m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.64m | £447.20k | £9.26m | £5.68m | £3.85m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £284.63m | £299.08m | £217.74m | £194.15m | £281.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £263.00k | £218.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.68m | £41.28m | £43.09m | £42.12m | £31.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £214.00k | £214.00k | £214.00k | £214.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £225.00k | £453.00k | £292.00k | £189.00k | £368.00k | |
|
Incwm - Arall | £227.00k | £65.00k | £106.00k | £47.00k | £58.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.33m | £10.33m | £12.54m | £14.05m | £11.83m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £288.61m | £313.29m | £230.46m | £194.69m | £286.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.48m | £18.06m | £19.53m | £18.58m | £22.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.10m | £1.88m | £1.96m | £1.44m | £2.35m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.18m | £0 | £37.04m | £39.88m | £39.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.00k | £64.00k | £52.73k | £45.00k | £43.96k | |
|
Gwariant - Arall | £154.00k | £755.00k | £419.00k | £360.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.