Hanes ariannol NORFOLK WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 208734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.44m | £6.45m | £7.25m | £5.92m | £6.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.37m | £5.64m | £4.72m | £5.65m | £6.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £127.13k | £341.06k | £60.38k | £64.60k | £58.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.35m | £1.55m | £1.50m | £1.55m | £1.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.72m | £2.60m | £4.38m | £2.31m | £3.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.25m | £1.49m | £815.62k | £1.34m | £1.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.14m | £1.79m | £1.78m | £1.95m | £1.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.80k | £98.27k | £93.12k | £111.57k | £244.53k | |
|
Incwm - Arall | £241.12k | £479.63k | £175.67k | £211.73k | £281.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.26m | £626.96k | £1.31m | £966.91k | £651.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.37m | £3.35m | £3.23m | £3.68m | £4.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.00m | £2.29m | £1.48m | £1.96m | £2.47m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.85k | £16.70k | £19.18k | £10.56k | £23.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.