ymddiriedolwyr NORFOLK WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 208734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Liddle | Cadeirydd | 27 October 2016 |
|
|
||||
Mandy Elizabeth Loadman | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Katherine Anne Gill | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Gregory Nicholas Beeton | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Glenn Peter Houchell | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Jennifer Zeala ffrench-Constant | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Robert Stephen Lucking | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Professor Andrew Charles Clarke | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|||||
SCOTT BARRY PINCHING | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|||||
Lyndsay Whiteman | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
JOHN SHARPE | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
Susan ROE | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.