Hanes ariannol VARIETY THE CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 209259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.66m | £3.67m | £3.69m | £5.38m | £5.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.41m | £3.82m | £3.66m | £4.90m | £5.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.38m | £3.18m | £2.65m | £4.09m | £4.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.18m | £386.34k | £945.53k | £1.17m | £965.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99.54k | £102.02k | £92.07k | £118.53k | £95.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £70.94k | £347.87k | £59.16k | £100.91k | £89.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.54m | £2.34m | £2.19m | £3.01m | £3.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.87m | £1.49m | £1.47m | £1.89m | £1.93m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £168.45k | £256.13k | £172.87k | £159.92k | £109.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £615.67k | £1.45m | £1.32m | £2.03m | £2.68m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.