ymddiriedolwyr ROYAL ARTILLERY CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 210202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General David Cullen CB, OBE | Cadeirydd | 15 December 2016 |
|
|||||
Colonel David Alexander Butt | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|||||
William B de C Cussans | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
James Lee Lightfoot | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|||||
Colonel Stuart Ian Hay | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Colonel Benjamin Matthew David Ingham MBE | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Colonel Richard Andrew Forster | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Colonel Richard Charles Harmer ADC | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Colonel Darren Michael Bishop MBE VR | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Lieutenant Colonel Simon John Howe | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
BRIGADIER MARK NICHOLAS POUNTAIN CBE | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|||||
Col Michael Relph MBE | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|||||
COLONEL CHRISTOPHER COMPORT OBE TD DL | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.