Hanes ariannol LEICESTERSHIRE AND RUTLAND WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 210531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £2.75m | £2.10m | £1.90m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61m | £2.60m | £1.80m | £2.14m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £107.94k | £101.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.27k | £116.80k | £199.38k | £31.66k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £785.62k | £1.12m | £1.23m | £1.03m | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £82.79k | £91.72k | £6.71k | £27.25k | £76.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £1.50m | £830.89k | £804.18k | £730.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.50k | £38.06k | £32.74k | £40.79k | £62.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £254 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £69.34k | £52.44k | £258.69k | £165.03k | £173.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £2.31m | £1.63m | £1.77m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £217.42k | £285.88k | £172.11k | £349.61k | £309.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £32.36k | £41.66k | £451.89k | £486.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.64k | £3.45k | £2.89k | £3.21k | £3.70k | |
|
Gwariant - Arall | £5.40k | £0 | £0 | £17.17k | £39.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.