Hanes ariannol NUFFIELD TRUST FOR THE FORCES OF THE CROWN
Rhif yr elusen: 210829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £633.77k | £1.28m | £5.88m | £621.54k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.89m | £2.14m | £3.40m | £2.17m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £633.77k | £87.14k | £500.29k | £621.54k | £121.18k | |
|
Incwm - Arall | £7.08m | £1.19m | £5.38m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.89m | £2.12m | £3.32m | £2.14m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £21.88k | £0 | £28.77k | £234.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.49k | £68.24k | £0 | £33.78k | £36.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £76.44k | £0 | £1.74m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £197.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £78.96k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.