ymddiriedolwyr THE GUILD OF HEALTH AND ST RAPHAEL
Rhif yr elusen: 211016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Rodney Clark | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||||||
Rev ELEANOR JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|||||||||||
Nicola Charles Burr | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||||||||
Steven Coles | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||||||||
Victoria Showunmi | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|||||||||||
Catherine Ann Nelson | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||||
Ken Herbert | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||||||||
Dr David Ernest McDonald | Ymddiriedolwr | 13 October 2014 |
|
|||||||||||
Dr MICHAEL PLATT | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.