Hanes ariannol THE A J R CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 211239
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.45m | £2.05m | £2.74m | £1.84m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.44m | £2.72m | £2.76m | £2.77m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.21m | £635.01k | £1.39m | £727.20k | £941.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £767.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £594.16k | £682.63k | £0 | £626.14k | £920.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £36.64k | £75.59k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £644.12k | £632.82k | £487.36k | £403.00k | £464.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £97.17k | £96.82k | £80.99k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.18m | £607.00k | £1.35m | £651.61k | £913.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.67m | £2.72m | £2.71m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.28k | £8.96k | £7.18k | £7.62k | £9.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £250.69k | £261.34k | £377.04k | £295.26k | £247.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.22k | £41.28k | £38.31k | £48.09k | £48.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.