ymddiriedolwyr JAMES RAVENSCROFT CHARITY
Rhif yr elusen: 212214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWAN J S FRASER | Cadeirydd | 15 March 2018 |
|
|
||||||
Bruce Stringer | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||||
Roger Kemp | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||
Stewart Lindsay Cracknell | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||||
Revd Samuel Benjamin Stuart Rossiter-Peters | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|||||||
Team Rector Tristan David Chapman Revd | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|||||||
Rev Laura Hewitt Canon | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||
JOHN HAY | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||||
NIGEL BAKER | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||||
David Alan Saunders | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||||
Raghwan PULLENAYEGUM | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||||
Archdeacon of Herford | Ymddiriedolwr | 16 December 2016 |
|
|
||||||
MRS KATHERNE BAKER | Ymddiriedolwr | 13 August 2016 |
|
|||||||
Gillian Del Bravo | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||||
Anthony Richard Long | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.